Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2661 | 1 | 232 | 488 | 467 | 360 | 600 | 372 | 228 |
2 | din care femei | 1364 | 135 | 278 | 279 | 189 | 206 | 189 | 61 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2083 | 1 | 168 | 370 | 366 | 304 | 542 | 321 | 213 |
4 | din care femei | 1069 | 98 | 220 | 222 | 170 | 189 | 171 | 57 | |
5 | Cumulanzi externi | 754 | 83 | 157 | 131 | 84 | 102 | 76 | 30 | |
6 | din care femei | 366 | 44 | 77 | 75 | 29 | 27 | 27 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2630 | 1 | 231 | 487 | 463 | 357 | 580 | 367 | 213 |
8 | din care femei | 1357 | 135 | 278 | 277 | 188 | 203 | 188 | 59 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 321 | 9 | 44 | 73 | 185 | 92 | 88 | ||
10 | din care femei | 97 | 4 | 18 | 33 | 39 | 35 | 14 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1189 | 48 | 219 | 319 | 226 | 266 | 193 | 82 | |
12 | din care femei | 630 | 32 | 118 | 189 | 124 | 98 | 104 | 26 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 401 | 1 | 22 | 77 | 110 | 190 | 121 | 67 | |
14 | din care femei | 197 | 1 | 12 | 47 | 64 | 73 | 65 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 415 | 2 | 34 | 124 | 102 | 98 | 89 | 18 | |
16 | din care femei | 207 | 2 | 17 | 70 | 48 | 37 | 43 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 143 | 2 | 11 | 26 | 96 | 37 | 50 | ||
20 | din care femei | 34 | 1 | 4 | 10 | 17 | 12 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 467 | 107 | 147 | 66 | 33 | 18 | 16 | 7 | |
22 | din care femei | 248 | 58 | 83 | 39 | 13 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 120 | 4 | 15 | 26 | 70 | 37 | 29 | ||
24 | din care femei | 38 | 2 | 7 | 12 | 14 | 25 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Secrieru Angela |
11-06-1968 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | cumul intern/cumul intern | 03-01-2022 | 31-12-2023 | DIAB | ASEM | 20.80009.0807.35 |
1 |
2 | |
42 | Nikolaeva Albina |
18-05-1941 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LESDR | IIEN | 20.80009.5007.02 |
5 | ||
43 | Gheorghiţă Maria |
21-04-1952 | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UTM | 20.80009.0807.22 |
1 |
8 | ||
44 | Gulea Aurelian |
28-05-1946 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | cumul/titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LSFM | IZ | 20.80009.7007.12 20.80009.5007.10 |
3 12 |
28 | |
45 | Bulimaga Constantin |
12-01-1944 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LE | IEG | 20.80009.7007.11 |
8 |
14 | |
46 | Pisaniuc Maia |
29-09-1969 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | DBI | ASEM | 20.80009.0807.42 |
1 |
1 | |
47 | Prisăcaru Veronica |
06-08-1964 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.0807.41 |
2 |
7 | |
48 | Dragalin Ion |
20-01-1947 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 01-01-2023 | 31-12-2023 | LCCNBA | IC | 20.80009.8007.03 |
1 |
1 | |
49 | Rojco Anatolii |
22-07-1945 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SCSNT | INCE | 20.80009.0807.29 |
3 |
3 | |
50 | Guţu Iacob |
16-08-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LCȘ MAAO | USM | 20.80009.5007.16 |
2 | ||
51 | Savelieva Galina |
06-10-1947 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCD | INCE | 20.80009.0807.21 |
4 |
5 | |
52 | Cojocaru Svetlana |
26-07-1952 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LSP | IMI | 20.80009.5007.22 |
4 | ||
53 | Gaindric Constantin |
11-09-1941 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LSI | IMI | 20.80009.5007.22 |
2 | ||
54 | Alcaz Vasile |
25-01-1948 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LS | IGS | 20.80009.7007.13 |
|||
55 | Ghinsari Victoria |
18-09-1945 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LS | IGS | 20.80009.7007.13 |
|||
56 | Lupaşcu Tudor |
02-03-1950 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LCE | IC | 20.80009.7007.21 |
15 |
16 | |
57 | Achiri Ion |
25-01-1953 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LCE | ISE | 20.80009.0807.27 |
1 |
5 | |
58 | Burţeva Liudmila |
05-05-1967 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LSP | IMI | 20.80009.5007.22 |
2 | ||
59 | Racul Anatol |
17-04-1954 | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.0807.44 |
3 | |||
60 | Chiriac Liubomir |
04-06-1960 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 03-12-2020 | 31-12-2023 | LESAPI | UST | 20.80009.0807.20 |
5 |
8 |