Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 122 | 276 | 263 | 310 | 676 | 403 | 236 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 68 | 178 | 171 | 193 | 296 | 252 | 75 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 121 | 274 | 258 | 303 | 672 | 398 | 236 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 67 | 178 | 168 | 191 | 295 | 251 | 75 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 116 | 234 | 203 | 211 | 475 | 271 | 184 |
8 | din care femei | 712 | 64 | 148 | 127 | 125 | 177 | 153 | 52 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 3 | 14 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 6 | 18 | 23 | 19 | 11 | |||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 27 | 100 | 144 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 16 | 59 | 93 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 15 | 54 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 7 | 35 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 1 | 21 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 1 | 12 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641 | Cristea Ludmila | 12-09-1961 | Inginer principal - H6031 | 1 | titular | 04-01-2021 | DCȘ | UTM | instituțional | ||||||
642 | Cerbari Valerian |
11-08-1939 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Șef laborator - E6011 | 0.5 | titular | 01-01-2021 | LPPS | IPAPS | instituțional | 1 | |||
643 | Lungu Vasile |
07-08-1955 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | LAS | IPAPS | instituțional | 2 | |||
644 | Gropa Emilia | 06-11-1952 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 01-01-2020 | LPPS | IPAPS | instituțional | ||||||
645 | Vrabie Liudmila | 17-04-1951 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 01-01-2020 | LPPS | IPAPS | instituțional | ||||||
646 | Senicovscaia Irina |
02-04-1960 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | LAS | IPAPS | instituțional | ||||
647 | Şpacova Tamara | 11-03-1940 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 01-01-2020 | LAS | IPAPS | instituțional | ||||||
648 | Mamaliga Galina | 10-06-1962 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 01-01-2020 | LAS | IPAPS | instituțional | ||||||
649 | Toma Varvara |
20-06-1952 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 01-01-2020 | LA | IPAPS | instituțional | ||||||
650 | Palamarciuc Nicolae | 18-08-1950 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 01-01-2020 | LA | IPAPS | instituțional | ||||||
651 | Ceban Tamara |
24-11-1955 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2022 | LCREN | IPAPS | instituțional | ||||||
652 | Dobrovolschi Grigori |
12-01-1943 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 01-01-2021 | LCREN | IPAPS | instituțional | ||||||
653 | Rozloga Iurii |
11-08-1961 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 0.75 | titular | 01-01-2021 | 31-12-2023 | LTIPA | IPAPS | instituțional | |||
654 | Cazac Tamara |
06-10-1958 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 01-01-2020 | LA | IPAPS | instituțional | ||||||
655 | Procop Elena | 29-06-1960 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2021 | SEI | IPAPS | instituțional | ||||||
656 | Diaciuc Gheorghi | 25-03-1949 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
657 | Cîşlari Andrei | 21-04-1952 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
658 | Vrabie Liudmila | 17-04-1951 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 01-01-2022 | LAS | IPAPS | |||||||
659 | Liva Olga | 21-07-1957 | Inginer tehnolog cat.III - H6064 | 0.25 | titular | 01-01-2022 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
660 | Scutelnic Elena |
04-03-1954 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SI | IIEN | instituțional |