Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 122 | 276 | 263 | 310 | 676 | 403 | 236 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 68 | 178 | 171 | 193 | 296 | 252 | 75 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 121 | 274 | 258 | 303 | 672 | 398 | 236 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 67 | 178 | 168 | 191 | 295 | 251 | 75 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 116 | 234 | 203 | 211 | 475 | 271 | 184 |
8 | din care femei | 712 | 64 | 148 | 127 | 125 | 177 | 153 | 52 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 3 | 14 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 6 | 18 | 23 | 19 | 11 | |||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 27 | 100 | 144 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 16 | 59 | 93 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 15 | 54 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 7 | 35 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 1 | 21 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 1 | 12 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Popescul Maria |
02-09-1955 | Șef secție - E6010 | 1.5 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | SCRV | BSC | instituțional | ||||||
142 | Postarencu Maria |
24-08-1957 | Bibliotecar principal - F6048 | 1.25 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | SMCȘC | BSC | instituțional | ||||||
143 | Sirbu Margareta | 21-02-1958 | Bibliotecar - F6056 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SDPRI | BSC | instituțional | ||||||
144 | Ţurcan Eleonora | 27-12-1955 | Bibliograf principal - F6049 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SDPRI | BSC | instituțional | ||||||
145 | Vasilache Raisa |
03-05-1957 | Bibliograf principal - F6049 | 1 | titular | 02-01-2020 | SRCB | BSC | instituțional | ||||||
146 | Guşan Maria | 29-07-1958 | Economist principal - H6037 | 1.5 | cumul intern/titular | 03-01-2022 | SFC | IFGPP | instituțional | ||||||
147 | Hudeacova Olga |
08-02-1955 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.75 | titular | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LPIP | IFGPP | 20.80009.5107.19 |
1 |
1 | |||
148 | Mardari Maria |
30-10-1953 | Specialist - E6031 | 1 | titular | 03-01-2022 | LFE | IFGPP | instituțional | ||||||
149 | Martinenco Marc | 18-02-1954 | Inginer - H6064 | 1 | titular | 03-01-2022 | LPIP | IFGPP | instituțional | ||||||
150 | Zamorzaeva-Orleanschi Elizaveta |
06-04-1954 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | titular | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LMM | IMI | 20.80009.5007.13 |
1 | ||
151 | Chelmenciuc Rostislav |
07-06-1958 | Tehnician superior - H6112 | 1 | titular | 01-01-2022 | LIA | IZ | instituțional | 2 | |||||
152 | Donici Silvia | 15-04-1956 | Cercetător științific - E6022 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.1606.04 20.80009.0807.18 |
|||||
153 | Şubă Alexandru |
02-12-1953 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LED | IMI | instituțional | 3 | |||
154 | Caunenco Irina |
29-01-1957 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | CE | IPC | 20.80009.1606.02 |
5 | ||
155 | Burlacu Alexandru |
08-06-1954 | Doctor Habilitat | conf.cerc. conf.univ. prof.univ |
Consultant științific - E6014 | 0.75 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CLF | IFR | 20.80009.1606.03 |
1 |
2 | |
156 | Postică Gheorghe |
22-01-1954 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | titular/cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 20.80009.1606.06 |
2 | ||
157 | Spataru Tudor |
21-06-1954 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LMFCCA | IC | 20.80009.7007.20 |
1 |
2 | |
158 | Scutelnic Elena |
04-03-1954 | Inginer coordonator - H6064 | 1 | titular/titular | 02-01-2020 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
159 | Creţu Raisa |
13-08-1959 | Șef secție - E6010 | 1.5 | cumul intern/titular | 02-01-2020 | SMACPEȘ | USM | instituțional | ||||||
160 | Roşca Olga |
04-05-1959 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 03-01-2020 | SFC | ISPHTA | instituțional |