Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 122 | 276 | 263 | 310 | 676 | 403 | 236 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 68 | 178 | 171 | 193 | 296 | 252 | 75 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 121 | 274 | 258 | 303 | 672 | 398 | 236 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 67 | 178 | 168 | 191 | 295 | 251 | 75 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 116 | 234 | 203 | 211 | 475 | 271 | 184 |
8 | din care femei | 712 | 64 | 148 | 127 | 125 | 177 | 153 | 52 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 3 | 14 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 6 | 18 | 23 | 19 | 11 | |||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 27 | 100 | 144 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 16 | 59 | 93 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 15 | 54 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 7 | 35 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 1 | 21 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 1 | 12 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Comanici Ion |
14-07-1933 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LD | GB | 20.80009.7007.19 |
|||
62 | (Guzun Mihail) |
01-01-1954 | Doctor | conf.univ. |
Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 01-01-2021 | 06-07-2023Deces | LTIC | IDSI | instituțional | |||
63 | Negru Maria |
25-05-1945 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | titular | 27-11-2022 | 31-12-2023 | LHE | IZ | 20.80009.7007.06 |
2 |
2 | |
64 | Juravliov Anatoli |
06-05-1949 | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LEESER | IE | 20.80009.7007.18 |
1 |
1 | |||
65 | Derjanschi Valeriu |
28-07-1958 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LE | IZ | 20.80009.7007.02 20.80009.0807.24 |
2 |
4 | |
66 | Papcenco Andrei |
14-05-1940 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LPTH | IFA | 20.80009.5007.06 |
||||
67 | Paramonov Anatolii |
23-03-1941 | Cercetător științific - E6022 | 0.75 | titular/titular | 03-01-2020 | 30-04-2023 | LPTH | IFA | 20.80009.5007.06 |
1 | ||||
68 | Crepis Oleg |
12-06-1953 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LIA | IZ | 20.80009.7007.06 |
3 |
3 | |
69 | Secrieru Nicolae |
03-02-1952 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul intern/fără remunerare | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CNTS | UTM | 20.80009.5007.09 20.80009.7007.10 |
1 |
2 | ||
70 | Bostan Ion |
31-07-1949 | Doctor Habilitat | Șef subdiviziune de cercetare - E6009 | 2 | cumul intern/cumul intern/titular | 04-01-2021 | CETPP ”Precesia” | UTM | instituțional | 1 | ||||
71 | Balmuş Nicolae |
09-11-1947 | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | DRED | UPS | 20.80009.0807.25 |
6 | ||||
72 | Baznat Mircea |
12-09-1947 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 28-02-2021 | 31-12-2023 | LFC | IFA | 20.80009.5007.07 |
1 | ||
73 | Ciumacov Iurie |
18-07-1952 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.25 | cumul/titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMFSS | IFA | 20.80009.5007.10 20.80009.5007.15 20.80009.5007.19 |
2 1 |
5 | ||
74 | Cojevnicov Igor |
05-04-1954 | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 03-01-2023 | 17-04-2023 | LPTH | IFA | 20.80009.5007.06 |
1 | ||||
75 | Condrea Elena |
03-06-1950 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LC | IIEN | 20.80009.5007.11 |
4 | ||
76 | Crivoi Aurelia |
05-11-1946 | Doctor Habilitat | - | 0.25 | titular | 04-01-2021 | LCȘ EUA | USM | instituțional | 17 | ||||
77 | Culeac Ion |
01-02-1951 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | cumul intern/titular | 01-07-2022 | 31-12-2023 | LO | IFA | 20.80009.5007.14 |
1 |
2 | |
78 | Damaschin Ion |
08-12-1942 | Cercetător științific - E6022 | 0.75 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMEFF | IFA | 20.80009.5007.03 |
|||||
79 | Filippova Irina |
23-03-1955 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 2 | titular/titular | 04-01-2021 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
1 | ||||
80 | Fonari Marina |
08-01-1959 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMFSS | IFA | 20.80009.5007.15 |
2 |
6 |