Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 122 | 276 | 263 | 310 | 676 | 403 | 236 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 68 | 178 | 171 | 193 | 296 | 252 | 75 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 121 | 274 | 258 | 303 | 672 | 398 | 236 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 67 | 178 | 168 | 191 | 295 | 251 | 75 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 116 | 234 | 203 | 211 | 475 | 271 | 184 |
8 | din care femei | 712 | 64 | 148 | 127 | 125 | 177 | 153 | 52 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 3 | 14 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 6 | 18 | 23 | 19 | 11 | |||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 27 | 100 | 144 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 16 | 59 | 93 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 15 | 54 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 7 | 35 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 1 | 21 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 1 | 12 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Dragancea Diana |
18-02-1974 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 01-09-2021 | 31-12-2023 | LCBN | IC | 20.80009.5007.04 20.80009.7007.20 |
1 |
2 | |
42 | Degteari Natalia |
30-03-1975 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LVCPAlc | ISPHTA | 20.80009.5107.05 |
2 |
2 | |
43 | Iuşan Larisa |
01-05-1976 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 03-01-2020 | LTPA | ISPHTA | instituțional | 2 | |||
44 | Cozmic Radu |
09-04-1976 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.25 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LGAPP | ISPHTA | 20.80009.5107.18 20.80009.5107.14 |
2 1 |
3 | |
45 | Vinogradova Natalia |
10-03-1979 | Doctor | conf.cerc. |
Șef secție - E6020 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | SCA | INCE | instituțional | 2 | |||
46 | Colesnicova Tatiana |
19-11-1974 | Doctor | conf.cerc. |
Șef secție - E6020 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | SCSNT | INCE | instituțional | 3 | |||
47 | Macovei Mihai |
24-11-1972 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Director - E6004 | 2.5 | titular/cumul intern/cumul intern | 01-01-2020 | Admin | IFA | instituțional | 1 | |||
48 | Colibaba Gleb |
03-07-1979 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MAAO | USM | 20.80009.5007.16 20.80009.5007.18 |
1 | ||
49 | Uşurelu Natalia |
22-02-1973 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.25 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LȘPPE | IMC | 20.80009.8007.22 |
5 |
16 | |
50 | Buciuceanu-Vrabie Mariana |
09-05-1978 | Doctor | conf.cerc. |
Muncitor necalificat - H6185 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | CCD | INCE | instituțional | 4 | |||
51 | Bejan Iurie |
01-05-1978 | Doctor | conf.cerc. |
Director (șef) - F6002 | 3.5 | titular/titular/titular/cumul intern | 02-05-2022 | A | IEG | instituțional | 18 | |||
52 | Ojoga Elena | 05-10-1978 | conf.cerc. |
Agronom - H6175 | 1 | titular | 02-01-2020 | LG | Porumbeni | instituțional | |||||
53 | Corcinschi Nina |
20-09-1979 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Director institut - E6002 | 1.5 | cumul intern/titular | 02-01-2020 | A | IFR | instituțional | 1 | |||
54 | Suman Ala |
12-08-1977 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCHPB | USMF | 20.80009.8007.11 |
7 |