Listă angajați
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 249 | 551 | 545 | 489 | 834 | 537 | 284 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 143 | 315 | 336 | 273 | 345 | 310 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 181 | 425 | 439 | 413 | 770 | 477 | 267 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 105 | 255 | 276 | 244 | 326 | 287 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 87 | 166 | 136 | 105 | 109 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 236 | 494 | 471 | 366 | 621 | 389 | 229 |
8 | din care femei | 1402 | 138 | 282 | 283 | 193 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 9 | 45 | 78 | 197 | 99 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 4 | 18 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 50 | 225 | 333 | 234 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 32 | 121 | 199 | 127 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 22 | 81 | 116 | 202 | 128 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 12 | 50 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 34 | 128 | 101 | 102 | 94 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 17 | 73 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 41 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 157 | 70 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 40 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1241 | Chilari Rodica |
01-01-1957 | Inginer superior - H6047 | 0.5 | cumul intern | 20-01-2021 | SRITT | IZ | instituțional | ||||||
1242 | Pogolşa Vitaliu | 10-10-1959 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2020 | 18-01-2023 | CCE | BSC | 20.80009.1606.04 |
|||||
1243 | Chilinciuc Alexei |
26-01-1955 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LGPRP | IFGPP | 20.80009.5107.03 |
2 |
2 | ||
1244 | Plugaru Simion |
24-05-1949 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.75 | titular | 01-07-2020 | 31-12-2023 | LATLC | ISPHTA | 20.80009.5107.26 |
1 |
1 | |||
1245 | Brînzan Alexandru |
16-09-1950 | Inginer coordonator - H6064 | 1 | titular | 03-01-2022 | LBV | IFGPP | instituțional | ||||||
1246 | Sandu Teofil | 16-08-1951 | Doctor | Șef stație - H6011 | 1 | titular | 03-01-2022 | BȘEDT | IFGPP | instituțional | |||||
1247 | Gisca Ion |
22-09-1958 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul | 04-05-2020 | 31-12-2023 | CCŞ GF | USM | 20.80009.5107.01 |
1 |
1 | ||
1248 | Nazarov Mihail |
30-06-1946 | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
3 | ||||
1249 | Reniţa Tudor | 11-03-1960 | Muncitor necalificat - H6185 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | BȘEDT | IFGPP | instituțional | ||||||
1250 | Reniţa Tudor | 11-03-1960 | Mașinist - H6160 | 1 | titular | 03-01-2022 | BȘEDT | IFGPP | instituțional | ||||||
1251 | Brînza Ion |
26-11-1952 | Agronom-șef - H6024 | 0.75 | titular | 03-01-2020 | LGAPP | ISPHTA | instituțional | ||||||
1252 | Chiaburu Elena |
07-07-1949 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LIPVV | ISPHTA | 20.80009.5107.17 |
||||
1253 | Clipa Nina | 10-01-1956 | Tehnician - H6119 | 1 | titular | 03-01-2022 | STTERIM | ISPHTA | instituțional | ||||||
1254 | Gordeeva Valentina |
19-06-1955 | Inginer superior - H6047 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | LTPA | ISPHTA | instituțional | 1 | |||||
1255 | Grecichina Ecaterina | 04-08-1959 | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LMorf | USMF | 20.80009.8007.17 |
|||||
1256 | Nazari Ion | 11-03-1952 | Agronom - H6175 | 1 | titular | 03-01-2020 | LVCFVV | ISPHTA | instituțional | ||||||
1257 | Porada Galina | 08-08-1950 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
1258 | Negruţa Ion | 11-04-1953 | Electromontor - H6362 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
1259 | Micleuşan Ion | 09-05-1953 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
1260 | Spînu Constantin |
21-07-1951 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | CSA | IPC | 20.80009.1606.12 |
6 |