Listă angajați
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 249 | 551 | 544 | 490 | 834 | 536 | 285 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 143 | 315 | 335 | 274 | 345 | 310 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 181 | 425 | 438 | 414 | 770 | 476 | 268 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 105 | 255 | 275 | 245 | 326 | 287 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 87 | 166 | 136 | 105 | 109 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 236 | 494 | 470 | 367 | 621 | 388 | 229 |
8 | din care femei | 1402 | 138 | 282 | 282 | 194 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 9 | 45 | 78 | 197 | 98 | 96 | ||
10 | din care femei | 101 | 4 | 18 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 50 | 225 | 332 | 235 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 32 | 121 | 198 | 128 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 22 | 81 | 116 | 202 | 128 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 12 | 50 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 34 | 127 | 102 | 102 | 93 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 17 | 72 | 47 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 40 | 55 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 157 | 70 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 39 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | Criucicov Oleg |
21-06-1961 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LT SCS | Porumbeni | 20.80009.5107.15 |
1 |
1 | |||
682 | Guţanu Constantin | 10-03-1956 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | titular | 01-07-2022 | 31-12-2023 | LG | Porumbeni | 20.80009.5107.15 |
|||||
683 | Cernei Lora | 20-11-1951 | Administrator principal - H6109 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
684 | Raicov Victor |
21-10-1960 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LMTSRR | Mecagro | 20.80009.5007.23 |
||||
685 | Raicov Victor |
21-10-1960 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LMTSRR | Mecagro | 20.80009.5107.13 |
||||
686 | Postolati Alexei |
18-11-1937 | Doctor Habilitat | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 01-01-2020 | GCC | Selecția | instituțional | 2 | ||||
687 | Iacobuţă Maria |
28-07-1948 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2020 | GCL | Selecția | instituțional | 1 | |||||
688 | Rusnac Grigore |
08-03-1950 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | Selecția | 20.80009.5107.23 |
|||||
689 | Bulat Lidia |
24-09-1945 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | Selecția | 20.80009.5107.23 |
|||||
690 | Martea Mircea |
19-05-1950 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | Selecția | 20.80009.5107.23 |
|||||
691 | Vronschih Mihail |
25-06-1941 | prof.univ |
Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 01-01-2020 | LPP | Selecția | instituțional | 4 | ||||
692 | Soloviova Galina |
08-01-1946 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2020 | LPP | Selecția | instituțional | ||||||
693 | Mihai Andrei |
02-10-1949 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2020 | LPP | Selecția | instituțional | 2 | |||||
694 | Ţopa Lilia |
27-03-1954 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2020 | LPP | Selecția | instituțional | 2 | |||||
695 | Dulepa Lidia |
14-08-1959 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2022 | LPP | Selecția | instituțional | ||||||
696 | Lungu Eugenia |
18-09-1949 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2020 | GFS | Selecția | instituțional | ||||||
697 | Lungu Eugenia |
18-09-1949 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-02-2022 | 01-06-2023 | GFS | Selecția | 20.80009.5107.23 |
|||||
698 | Taran Mihail |
08-09-1954 | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | GACP | Selecția | instituțional | |||||
699 | Zaharov Svetlana |
12-03-1962 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCD | INCE | 20.80009.0807.21 |
2 |
3 | ||
700 | Malahov Ludmila |
22-07-1947 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LSP | IMI | 20.80009.5007.22 |
2 |