Listă angajați
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 249 | 551 | 545 | 489 | 834 | 537 | 284 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 143 | 315 | 336 | 273 | 345 | 310 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 181 | 425 | 439 | 413 | 770 | 477 | 267 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 105 | 255 | 276 | 244 | 326 | 287 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 87 | 166 | 136 | 105 | 109 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 236 | 494 | 471 | 366 | 621 | 389 | 229 |
8 | din care femei | 1402 | 138 | 282 | 283 | 193 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 9 | 45 | 78 | 197 | 99 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 4 | 18 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 50 | 225 | 333 | 234 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 32 | 121 | 199 | 127 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 22 | 81 | 116 | 202 | 128 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 12 | 50 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 34 | 128 | 101 | 102 | 94 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 17 | 73 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 41 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 157 | 70 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 40 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Doctori Habilitați (pensioneri): 187.83 unități / 229 persoane unice / 319 înregistrări / 16 funcții
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Coşman Sergiu |
03-07-1954 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 27-01-2020 | 31-12-2023 | LNTF | ISPZMV | 20.80009.5107.12 |
9 |
11 | ||
122 | Coşman Sergiu |
03-07-1954 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LRV | GB | 20.80009.5107.02 |
6 |
11 | ||
123 | Eremia Nicolae |
30-10-1950 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5007.17 |
5 |
7 | |
124 | Dragnev Demir |
27-07-1936 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Consultant științific - E6014 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 |
4 | ||
125 | Dragnev Demir |
27-07-1936 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul | 02-01-2023 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.1606.04 |
4 | ||
126 | Eşanu Andrei |
16-07-1948 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Consultant științific - E6014 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 |
3 | ||
127 | Ţvircun Victor |
18-10-1955 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 03-02-2023 | 31-12-2023 | MFPC | ISE | 20.80009.0807.45 |
5 | ||
128 | Doga Valeriu |
25-05-1950 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SCSNT | INCE | 20.80009.0807.29 |
|||
129 | Pavel Vasile |
14-07-1934 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Consultant științific - E6014 | 0.25 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
|||
130 | Aramă Elena |
12-03-1949 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 11-09-2020 | 31-12-2023 | LCŞ DPCeG | USM | 20.80009.1606.15 |
1 |
7 | |
131 | Aramă Elena |
12-03-1949 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Șef laborator - E6011 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | LCŞ DPCeG | USM | instituțional | 7 | |||
132 | Balan Valerian |
29-09-1949 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Consultant științific - E6014 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2021 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.04 |
7 |
8 | |
133 | Balan Valerian |
29-09-1949 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Consultant științific - E6014 | 1 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.04 |
7 |
8 | |
134 | Macaev Fliur |
17-06-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul | 03-02-2020 | 31-12-2023 | CȘM | USMF | 20.80009.8007.14 |
36 | ||
135 | Macaev Fliur |
17-06-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2021 | 31-12-2023 | LSO | IC | 20.80009.5007.17 |
17 |
36 | |
136 | Guţanu Vasile |
14-01-1944 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LCȘ CETCM | USM | 20.80009.7007.21 |
1 |
3 | |
137 | Rapcea Mihail |
03-10-1954 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LPTMV | ISPHTA | 20.80009.5107.17 |
|||
138 | Rapcea Mihail |
03-10-1954 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul | 04-05-2020 | 31-12-2023 | LSE | ISPHTA | 20.80009.5107.05 |
|||
139 | Sidorenko Anatolie |
15-09-1953 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LC | IIEN | 20.80009.5007.11 |
1 |
11 | |
140 | Sidorenko Anatolie |
15-09-1953 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2022 | 31-12-2023 | LC | IIEN | 20.80009.5007.11 |
1 |
11 |