Listă angajați
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 249 | 551 | 545 | 489 | 834 | 537 | 284 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 143 | 315 | 336 | 273 | 345 | 310 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 181 | 425 | 439 | 413 | 770 | 477 | 267 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 105 | 255 | 276 | 244 | 326 | 287 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 87 | 166 | 136 | 105 | 109 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 236 | 494 | 471 | 366 | 621 | 389 | 229 |
8 | din care femei | 1402 | 138 | 282 | 283 | 193 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 9 | 45 | 78 | 197 | 99 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 4 | 18 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 50 | 225 | 333 | 234 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 32 | 121 | 199 | 127 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 22 | 81 | 116 | 202 | 128 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 12 | 50 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 34 | 128 | 101 | 102 | 94 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 17 | 73 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 41 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 157 | 70 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 40 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Arîcu Aculina |
11-06-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LCCNBA | IC | 20.80009.8007.03 |
3 |
9 | |
102 | Brega Vladimir |
28-09-1943 | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | LENA | IEG | instituțional | |||||
103 | Cimpoi Mihai |
03-09-1942 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Consultant științific - E6014 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CLF | IFR | 20.80009.1606.03 20.80009.1606.04 |
|||
104 | Plamadeala Ana-Maria |
09-11-1949 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | CSA | IPC | 20.80009.1606.12 |
4 | ||
105 | Ţurcanu Andrei |
01-09-1948 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Consultant științific - E6014 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CLF | IFR | 20.80009.1606.03 |
|||
106 | Isac Maria |
25-02-1950 | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1.5 | titular/cumul intern | 01-05-2020 | 31-12-2023 | LȘHVIH | ANSP | 20.80009.8007.15 |
6 | |||
107 | Kusturov Vladimir |
16-04-1950 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1.5 | cumul intern/titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LPT | IMU | 20.80009.8007.07 20.80009.8007.11 |
4 3 |
12 | |
108 | Mîndru Valeriu |
30-01-1957 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 01-03-2020 | 31-12-2023 | CCS | ICJPS | 20.80009.1606.05 |
|||
109 | Moscovciuc Ana |
26-09-1942 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LBNAR | IFtz | 20.80009.8007.23 |
2 |
2 | |
110 | Agachi Alexei |
06-11-1941 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 |
|||
111 | Procopişin Larisa |
17-05-1958 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LIA | IFtz | 20.80009.8007.31 |
1 | ||
112 | Rîvneac Lidia |
17-02-1950 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LMMT | IFtz | 20.80009.8007.23 |
2 |
2 | |
113 | Fuştei Nicolae |
14-09-1950 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SIC | II | 20.80009.0807.36 |
3 | ||
114 | Galuşcenco Oleg |
16-04-1953 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 02-08-2021 | 31-12-2023 | CE | IPC | 20.80009.1606.02 |
2 | ||
115 | Ghimpu Vlad |
02-10-1957 | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | SCIM | MNIM | 20.80009.0807.43 |
1 | |||
116 | Negru Gheorghe |
27-09-1955 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 |
3 | ||
117 | Ploşniţă Elena |
10-03-1953 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | SCIM | MNIM | 20.80009.0807.43 |
1 |
3 | |
118 | Tentiuc Ion |
23-01-1957 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | SCA | MNIM | 20.80009.0807.43 |
2 | ||
119 | Anghelici Gheorghe |
14-09-1957 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LH | USMF | 20.80009.8007.30 |
2 |
8 | |
120 | Djugostran Valeriu |
18-10-1947 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1.25 | titular/titular | 03-01-2022 | LL | IFtz | instituțional | 1 |