Listă titulari
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 122 | 276 | 263 | 310 | 676 | 403 | 236 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 68 | 178 | 171 | 193 | 296 | 252 | 75 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 121 | 274 | 258 | 303 | 672 | 398 | 236 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 67 | 178 | 168 | 191 | 295 | 251 | 75 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 116 | 234 | 203 | 211 | 475 | 271 | 184 |
8 | din care femei | 712 | 64 | 148 | 127 | 125 | 177 | 153 | 52 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 3 | 14 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 6 | 18 | 23 | 19 | 11 | |||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 27 | 100 | 144 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 16 | 59 | 93 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 15 | 54 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 7 | 35 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 1 | 21 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 1 | 12 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | Ciubotaru Constantin |
21-04-1949 | Doctor | conf.cerc. conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LSP | IMI | 20.80009.5007.22 |
|||
222 | Colesnicov Alexandru |
05-09-1947 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LSP | IMI | 20.80009.5007.22 |
2 | ||
223 | Drumea Dumitru |
25-12-1956 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LE | IEG | 20.80009.7007.11 |
|||
224 | Bulhac Ion |
11-05-1946 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LCC | IC | 20.80009.5007.28 |
14 |
15 | ||
225 | Ciobanu Mihail |
25-05-1948 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 16-03-2020 | 31-12-2023 | LCE | IC | 20.80009.7007.21 |
3 |
3 | ||
226 | Cucu Ivan |
22-04-1988 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LGastro | USMF | 20.80009.8007.37 |
1 |
4 | |||
227 | Cuzneţov Evghenii |
24-08-1964 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LAT | IMI | instituțional | 3 | |||
228 | Driuma Valeriu |
25-07-1946 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LED | IMI | instituțional | 1 | ||||
229 | Guţul Ion |
04-06-1949 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LAT | IMI | instituțional | 1 | ||||
230 | Kolesnik Alexander |
10-12-1957 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMM | IMI | 20.80009.5007.13 |
1 | ||
231 | Magariu Galina |
22-12-1947 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/titular | 02-01-2020 | LSP | IMI | 20.80009.5007.22 |
2 | |||
232 | Perjan Andrei |
00-00-1948 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | cumul intern/titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LCȘ MFA | USM | 20.80009.5007.25 |
1 | ||
233 | Popa Valeriu |
23-10-1956 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LAT | IMI | instituțional | 1 | |||
234 | Şcerbacov Victor |
30-10-1956 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | titular/cumul intern | 03-01-2022 | LAT | IMI | instituțional | 5 | |||
235 | Secrieru Grigore |
08-06-1942 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 02-01-2021 | 31-12-2023 | LMM | IMI | 20.80009.5007.13 |
1 |
1 | |
236 | Postolache Gheorghe |
02-05-1943 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LGS | GB | 20.80009.7007.14 20.80009.7007.01 |
2 |
3 | |
237 | Ştefîrţă Anastasia |
23-12-1943 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | cumul/titular | 01-07-2020 | 31-12-2023 | LCC | IC | 20.80009.5007.28 |
4 |
4 | |
238 | Toderaş Ion |
17-08-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.75 | titular/cumul intern/cumul intern | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LSFM | IZ | 20.80009.7007.12 |
8 |
17 | |
239 | Antipa Vasile |
22-11-1949 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.75 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LL | IFtz | 20.80009.8007.31 |
1 |
1 | |
240 | Baranov (Sofronovici) Lilia |
13-04-1969 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LICC | USMF | 20.80009.8007.32 |