Listă titulari
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 122 | 276 | 263 | 310 | 676 | 403 | 236 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 68 | 178 | 171 | 193 | 296 | 252 | 75 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 121 | 274 | 258 | 303 | 672 | 398 | 236 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 67 | 178 | 168 | 191 | 295 | 251 | 75 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 116 | 234 | 203 | 211 | 475 | 271 | 184 |
8 | din care femei | 712 | 64 | 148 | 127 | 125 | 177 | 153 | 52 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 3 | 14 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 6 | 18 | 23 | 19 | 11 | |||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 27 | 100 | 144 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 16 | 59 | 93 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 15 | 54 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 7 | 35 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 1 | 21 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 1 | 12 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Roşca Ludmila |
15-10-1960 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Laborant superior - E6038 | 1 | titular | 02-01-2020 | CCŞ FTFPEFA | USM | instituțional | 5 | |||
42 | Corcinschi Nina |
20-09-1979 | Doctor Habilitat | conf.cerc. conf.univ. |
Director institut - E6002 | 1 | titular | 02-01-2020 | A | IFR | instituțional | 1 | |||
43 | Mincu Eugenia |
01-08-1967 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1 | titular | 02-01-2020 | A | IFR | instituțional | 8 | |||
44 | Eremia Ion |
01-11-1954 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Șef centru - E6023 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | CSI „Silviu Dragomir” | USM | instituțional | 5 | |||
45 | Molea Viorica |
07-01-1963 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Șef centru - E6023 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | CCF "E. Coşeriu" | USM | instituțional | 5 | |||
46 | Bîrcă Alic |
00-00-1971 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Consultant științific - E6014 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | DRUAPC | ASEM | 20.80009.1606.09 |
7 |
9 | |
47 | Enachi Nicolae |
27-05-1958 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LOCPC | IFA | 20.80009.5007.01 |
1 | ||
48 | Aruşanov Ernest |
04-02-1941 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMEFF | IFA | 20.80009.5007.03 |
1 |
2 | ||
49 | Şerban Dormidont |
22-02-1939 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 26-08-2023 | LMEFF | IFA | 20.80009.5007.03 |
1 | ||
50 | Achimova Elena |
10-06-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMEFF | IFA | 20.80009.5007.03 |
2 |
8 | |
51 | Iovu Mihail |
20-09-1946 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 22-12-2023 | LO | IFA | 20.80009.5007.14 |
5 | ||
52 | Dicusar Alexandr |
28-08-1942 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-08-2023 | LMEEPM | IFA | 20.80009.5007.18 |
2 |
10 | |
53 | Grabco Daria |
14-09-1941 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Consultant științific - E6014 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LPMM | IFA | 20.80009.5007.18 |
1 |
5 | |
54 | Culiuc Leonid |
11-08-1950 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
3 | |||
55 | Clochişner Sofia |
12-01-1949 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
1 | ||
56 | Ostrovschii Serghei |
07-03-1968 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
1 | ||
57 | Gaindric Constantin |
11-09-1941 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LSI | IMI | 20.80009.5007.22 |
2 | ||
58 | Alhazov Artiom |
11-10-1979 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LSP | IMI | 20.80009.5007.22 |
2 | |||
59 | Kolesnik Alexander |
10-12-1957 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMM | IMI | 20.80009.5007.13 |
1 | ||
60 | Lozovanu Dmitrii |
08-11-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMM | IMI | 20.80009.5007.13 |
2 |