Listă titulari
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 122 | 276 | 263 | 310 | 676 | 403 | 236 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 68 | 178 | 171 | 193 | 296 | 252 | 75 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 121 | 274 | 258 | 303 | 672 | 398 | 236 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 67 | 178 | 168 | 191 | 295 | 251 | 75 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 116 | 234 | 203 | 211 | 475 | 271 | 184 |
8 | din care femei | 712 | 64 | 148 | 127 | 125 | 177 | 153 | 52 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 3 | 14 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 6 | 18 | 23 | 19 | 11 | |||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 27 | 100 | 144 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 16 | 59 | 93 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 15 | 54 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 7 | 35 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 1 | 21 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 1 | 12 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | Guzun Tamara |
09-03-1957 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LZS | Porumbeni | instituțional | ||||||
162 | Dabija Ioana | 20-01-1964 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
163 | Talmaci Ludmila |
01-07-1963 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LGS | GB | 20.80009.7007.01 |
2 |
2 | |||
164 | Ţurcan Iulia | 29-12-1955 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | GCC | Selecția | instituțional | ||||||
165 | Vasilica Tatiana | 09-08-1959 | Laborant superior - E6038 | 1 | titular | 02-01-2020 | SMACPEȘ | USM | instituțional | ||||||
166 | Poalelungi Olga |
01-04-1958 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | CCD | INCE | 20.80009.0807.21 |
1 |
2 | |||
167 | Chistol Valentina | 25-08-1958 | Bibliotecar principal - F6048 | 1 | titular | 02-01-2020 | SEOȘC | BSC | instituțional | ||||||
168 | Spinatieva Nadejda | 21-11-1961 | Statistician principal - H6016 | 1.5 | cumul intern/titular | 03-01-2022 | SPJCSM | IFGPP | instituțional | ||||||
169 | Butucel Maria | 22-10-1956 | Tehnician - H6119 | 1 | titular | 03-01-2022 | LFE | IFGPP | instituțional | ||||||
170 | Şcerbacova Tatiana |
29-12-1960 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.25 | titular/cumul intern | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LFB | IFGPP | 20.80009.5107.19 20.80009.7007.16 |
7 |
8 | ||
171 | Vasileva Alla | 17-03-1964 | Tehnician - H6119 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | CMS Soroca | IGS | instituțional | |||||
172 | Crăciun Alexandra |
06-05-1955 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDIG | IFA | instituțional | ||||||
173 | Donici Liubovi | 01-04-1956 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDIG | IFA | instituțional | ||||||
174 | Tolpa Natalia | 11-04-1963 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDG | BSC | instituțional | ||||||
175 | Vereşceac Parascovia | 23-05-1959 | Specialist superior - E6030 | 1 | titular | 01-01-2022 | SPJS | Porumbeni | instituțional | ||||||
176 | Prisacari Svetlana |
10-01-1959 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMS | IMB | 20.80009.7007.03 |
3 |
3 | |||
177 | Sterpu Lunita |
25-01-1963 | Inginer coordonator - H6064 | 1 | titular | 02-01-2020 | LIERM | IEG | instituțional | 1 | |||||
178 | Basaia Galina | 01-01-1960 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
179 | Liva Olga | 21-07-1957 | Inginer tehnolog cat.III - H6064 | 0.25 | titular | 01-01-2022 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
180 | Crîlova Elena | 20-10-1961 | Inginer tehnolog cat.III - H6064 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SI | IIEN | instituțional |