Listă titulari
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 122 | 276 | 263 | 310 | 676 | 403 | 236 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 68 | 178 | 171 | 193 | 296 | 252 | 75 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 121 | 274 | 258 | 303 | 672 | 398 | 236 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 67 | 178 | 168 | 191 | 295 | 251 | 75 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 116 | 234 | 203 | 211 | 475 | 271 | 184 |
8 | din care femei | 712 | 64 | 148 | 127 | 125 | 177 | 153 | 52 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 3 | 14 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 6 | 18 | 23 | 19 | 11 | |||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 27 | 100 | 144 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 16 | 59 | 93 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 15 | 54 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 7 | 35 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 1 | 21 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 1 | 12 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lozovanu Dmitrii |
08-11-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMM | IMI | 20.80009.5007.13 |
2 | ||
2 | Rudic Valeriu |
18-02-1947 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | cumul/titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LF | IMB | 20.80009.5107.09 20.80009.5007.05 |
1 |
3 | |
3 | Nikolaeva Albina |
18-05-1941 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LESDR | IIEN | 20.80009.5007.02 |
5 | ||
4 | Bulimaga Constantin |
12-01-1944 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 2 | titular/titular | 02-01-2020 | LE | IEG | instituțional | 14 | |||
5 | Rojco Anatolii |
22-07-1945 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SCSNT | INCE | 20.80009.0807.29 |
3 |
3 | |
6 | Arnautov Vladimir |
30-07-1939 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LAT | IMI | instituțional | 2 | |||
7 | Gaindric Constantin |
11-09-1941 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LSI | IMI | 20.80009.5007.22 |
2 | ||
8 | Popa Mihail |
15-05-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LED | IMI | instituțional | 5 | |||
9 | Vulpe Nicolae |
22-02-1949 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LED | IMI | instituțional | 3 | |||
10 | Eşanu Andrei |
16-07-1948 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Consultant științific - E6014 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 |
3 | ||
11 | Dascaliuc Alexandru |
02-04-1943 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LBP | IFGPP | 20.80009.7007.07 |
2 |
3 | |
12 | Stoicev Petru |
08-08-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | CETPP ”Precesia” | UTM | 20.80009.5007.24 |
2 | ||
13 | Bulhac Ion |
11-05-1946 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LCC | IC | 20.80009.5007.28 |
14 |
15 | ||
14 | Ştefîrţă Anastasia |
23-12-1943 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | cumul/titular | 01-07-2020 | 31-12-2023 | LCC | IC | 20.80009.5007.28 |
4 |
4 | |
15 | Toderaş Ion |
17-08-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.75 | titular/cumul intern/cumul intern | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LSFM | IZ | 20.80009.7007.12 |
8 |
17 | |
16 | Djugostran Valeriu |
18-10-1947 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1.25 | titular/titular | 03-01-2022 | LL | IFtz | instituțional | 1 | |||
17 | Ghinda Serghei |
30-11-1948 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1.25 | cumul/titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LIA | IFtz | 20.80009.8007.23 20.80009.5007.10 |
4 | ||
18 | Donică Iov |
07-01-1949 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 23-01-2020 | 31-12-2023 | LTCES | ISPZMV | 20.80009.5107.20 |
1 |
2 | |
19 | Zubcov Elena |
18-01-1949 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul intern | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LHE | IZ | 20.80009.7007.06 |
7 |
9 | |
20 | Darie Grigorie |
18-02-1947 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | cumul intern/titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LBRRE | ISPZMV | 20.80009.5107.20 20.80009.5107.16 |
1 2 |
3 |