Listă titulari
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 122 | 276 | 263 | 310 | 676 | 403 | 236 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 68 | 178 | 171 | 193 | 296 | 252 | 75 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 121 | 274 | 258 | 303 | 672 | 398 | 236 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 67 | 178 | 168 | 191 | 295 | 251 | 75 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 116 | 234 | 203 | 211 | 475 | 271 | 184 |
8 | din care femei | 712 | 64 | 148 | 127 | 125 | 177 | 153 | 52 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 3 | 14 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 6 | 18 | 23 | 19 | 11 | |||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 27 | 100 | 144 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 16 | 59 | 93 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 15 | 54 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 7 | 35 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 1 | 21 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 1 | 12 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Culicova Olga |
05-03-1952 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
2 |
2 | |
42 | Nica Denis |
15-04-1979 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-09-2022 | 31-12-2023 | LCȘ FIN „E.Pokatilov”” | USM | 20.80009.5007.02 |
7 | ||
43 | Reu Oleg |
23-06-1976 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
1 | ||
44 | Siminel Anatolii |
24-04-1956 | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
2 | |||
45 | Suşchevici Constantin |
14-06-1943 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCŞ FSD | USM | 20.80009.5007.12 20.80009.5007.19 |
2 | ||
46 | Zalamai Victor |
25-09-1978 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CNSTM | UTM | 20.80009.5007.03 20.80009.5007.20 |
1 |
8 | |
47 | Ostrovschii Serghei |
07-03-1968 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
1 | ||
48 | Alexandrov Eugeniu |
01-01-1973 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LGPRP | IFGPP | 20.80009.5107.03 |
3 |
5 | |
49 | Enciu-Baban Elena |
17-02-1980 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-07-2022 | 31-12-2023 | LE | IZ | 20.80009.7007.02 |
3 |
4 | |
50 | Bagrin Nina |
04-11-1976 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.25 | titular/cumul intern | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LHE | IZ | 20.80009.7007.06 20.80009.7007.12 |
7 |
8 | |
51 | Batco Mihail |
05-11-1952 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 2 | titular/titular | 03-01-2022 | LEB | IFGPP | instituțional | 4 | |||
52 | Bivol Alexei |
07-05-1965 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LPH | IZ | 20.80009.7007.12 |
4 |
13 | |
53 | Bucaţel Vasile |
22-10-1958 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul | 01-07-2020 | 31-12-2023 | LD | GB | 20.80009.7007.19 20.80009.7007.14 20.80009.0807.24 |
|||
54 | Bulimaga Valentina |
22-09-1948 | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LE | IMB | 20.80009.5007.28 |
1 |
3 | ||
55 | Buşmachiu Galina |
04-01-1963 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LE | IZ | 20.80009.7007.02 |
12 |
21 | |
56 | Cantemir Valentina |
19-12-1952 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-06-2022 | 31-12-2023 | LFSH | GB | 20.80009.7007.22 |
2 |
4 | |
57 | Cauş Maria |
06-11-1952 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.25 | titular/cumul intern | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LBP | IFGPP | 20.80009.7007.07 |
2 |
2 | |
58 | Cazacov Iulia |
08-09-1950 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LFSR | IFS | 20.80009.7007.25 |
2 | ||
59 | Chihai Oleg |
01-11-1973 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2022 | 31-12-2023 | LPH | IZ | 20.80009.7007.12 |
6 |
12 | |
60 | Chiriac Ion |
28-07-1944 | Doctor | conf.cerc. |
Tehnician superior - H6112 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | LE | IZ | instituțional |