Listă titulari
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 122 | 276 | 263 | 310 | 676 | 403 | 236 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 68 | 178 | 171 | 193 | 296 | 252 | 75 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 121 | 274 | 258 | 303 | 672 | 398 | 236 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 67 | 178 | 168 | 191 | 295 | 251 | 75 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 116 | 234 | 203 | 211 | 475 | 271 | 184 |
8 | din care femei | 712 | 64 | 148 | 127 | 125 | 177 | 153 | 52 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 3 | 14 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 6 | 18 | 23 | 19 | 11 | |||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 27 | 100 | 144 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 16 | 59 | 93 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 15 | 54 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 7 | 35 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 1 | 21 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 1 | 12 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Mihailov Mihai |
21-01-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LGPRP | IFGPP | 20.80009.5107.03 |
|||
62 | Mihnea Nadejda |
18-03-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LGA | IFGPP | 20.80009.7007.04 |
1 |
3 | |
63 | Mogîldea Vladimir |
05-01-1956 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | cumul intern/cumul intern/titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LE | IEG | 20.80009.7007.11 20.80009.7007.08 |
4 1 |
6 | |
64 | Muntean Elena |
12-02-1957 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1.5 | titular/cumul | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LEB | IFGPP | 20.80009.5107.27 20.80009.8007.03 |
|||
65 | Onica Elisaveta |
25-02-1959 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-04-2020 | 31-12-2023 | LD | GB | 20.80009.7007.19 |
2 |
4 | |
66 | Rotaru Vladimir |
17-01-1956 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1.25 | cumul intern/titular | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LPAF | IFGPP | 20.80009.5107.19 |
4 | ||
67 | Saltanovici Tatiana |
19-05-1956 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LBV | IFGPP | 20.80009.7007.04 |
3 |
5 | |
68 | Savin Anatolie |
03-11-1948 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | GIC | IZ | 20.80009.7007.02 |
2 |
4 | |
69 | Senicovscaia Irina |
02-04-1960 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.25 | titular/cumul intern | 01-01-2020 | LAS | IPAPS | instituțional | ||||
70 | Sîromeatnicov Iulia |
25-04-1950 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 2 | titular/titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LGPRP | IFGPP | 20.80009.5107.03 |
2 |
2 | |
71 | Smerea Svetlana |
01-12-1968 | Doctor | conf.cerc. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1.5 | cumul intern/titular | 03-01-2022 | A | IFGPP | instituțional | 3 | |||
72 | Stegărescu Vasile |
12-05-1959 | Doctor | conf.cerc. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1.5 | titular/cumul intern | 02-05-2022 | A | IEG | instituțional | 1 | |||
73 | Şuberneţkii Igor |
17-09-1949 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 16-06-2022 | 31-12-2023 | LHE | IZ | 20.80009.7007.06 |
1 |
1 | |
74 | Titova Nina |
20-11-1941 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LFPPMF | IFGPP | 20.80009.5107.18 |
2 |
2 | |
75 | Tumanova Lidia |
03-01-1953 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1.5 | cumul intern/titular | 03-01-2022 | LGM | IFGPP | instituțional | 1 | |||
76 | Voineac Ina |
23-05-1966 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LPO | GB | 20.80009.7007.14 |
1 |
3 | |
77 | Zamorzaeva-Orleanscaia Irina |
08-07-1956 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LGM | IFGPP | 20.80009.5107.11 |
1 |
2 | |
78 | Bogatencov Petru |
14-02-1953 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 01-01-2023 | 31-12-2023 | LSI | IMI | 20.80009.5007.22 |
1 | ||
79 | Taran Nicolae |
09-05-1960 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | A | ISPHTA | instituțional | 5 | |||
80 | Siuris Andrei |
25-05-1955 | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 01-04-2021 | 29-12-2023 | LA | IPAPS | 20.80009.5107.25 |
1 |
3 |